ymddiriedolwyr MAKE SOME NOISE LTD
Rhif yr elusen: 1127578
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Senior | Cadeirydd | 01 April 2015 |
|
|
||||
Victoria Jayne Whitmore | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Bryony Elizabeth Robinson | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Malik Sohrab Uduman | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Julie Tanner | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Rosie Milsom | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
||||
Nathan Rhys Harrington-Jones | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.