Hanes ariannol THE GOLD STANDARD CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1130999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £584.57k | £381.51k | £725.17k | £1.25m | £642.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £831.18k | £21.77k | £1.14m | £932.22k | £918.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £558.47k | N/A | £709.33k | £979.71k | £593.41k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £261.69k | £48.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.36k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.41k | N/A | £15.84k | £11.80k | £695 | |
|
Incwm - Arall | £2.33k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £822.17k | N/A | £1.14m | £827.63k | £883.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.01k | N/A | £0 | £104.59k | £34.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | £0 | £11.24k | £11.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £648.86k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.