Hanes ariannol WESTON AND DISTRICT COMMUNITY TRANSPORT LIMITED
Rhif yr elusen: 1132653
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £373.28k | £516.36k | £573.51k | £711.44k | £885.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £324.81k | £466.60k | £459.43k | £636.19k | £832.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £112.42k | £422.36k | £394.04k | £587.82k | £755.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £135.00k | £85.00k | £162.55k | £60.00k | £60.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £9.14k | £4.00k | £2.72k | £1.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £569.50k | £708.71k | £793.06k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £507.21k | £17 | £10 | £91.42k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £466.60k | £457.64k | £632.80k | £826.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £15.19k | £19.08k | £21.74k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £1.79k | £3.39k | £6.27k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.