Hanes ariannol WEST MERCIA RAPE AND SEXUAL ABUSE SUPPORT CENTRE
Rhif yr elusen: 1136677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.14m | £2.34m | £2.56m | £3.69m | £3.33m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.91m | £2.12m | £2.39m | £2.98m | £3.42m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.38m | £1.27m | £851.81k | £2.12m | £2.47m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £901.15k | £1.35m | £1.04m | £651.41k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £32.39k | £31.88k | £11.73k | £42.89k | £11.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.10m | £2.31m | £2.55m | £3.65m | £3.31m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £146 | £168 | £20 | £230 | £5.72k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.91m | £2.12m | £2.39m | £2.98m | £3.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.90k | £3.90k | £7.59k | £6.00k | £5.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.