ymddiriedolwyr BAMBOOZLE THEATRE COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1136157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Andrew Hartshorne | Cadeirydd | 27 June 2019 |
|
|
||||
Corallie Murray | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Trusha Lakhani | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Dorothy Day | Ymddiriedolwr | 16 December 2021 |
|
|
||||
Sandra Pollock | Ymddiriedolwr | 19 March 2020 |
|
|
||||
James Leo Harris | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
Corinne Elizabeth Galloway BA MA | Ymddiriedolwr | 16 November 2017 |
|
|
||||
Chris John White | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|
||||
IONA NUNES-MAYO | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.