ymddiriedolwyr GADDESDEN PLACE RDA CENTRE
Rhif yr elusen: 1140330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH REID | Cadeirydd | 23 April 2021 |
|
|
||||
Robert Matthew Parker | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
CAROL BAXTER | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Susanna Yvonne Fagg | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
SIMON KENNETH IAN DOUBLE | Ymddiriedolwr | 19 June 2022 |
|
|
||||
ANN LOUISE SMILES | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.