ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JAMES, ANSTON
Rhif yr elusen: 1129033
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Kirkham | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Bill Lowe | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Kerry Ann Sweet | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Anne Wildgoose | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Mira Joanne Robinson | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Ronald Edward Cushing | Ymddiriedolwr | 10 April 2019 |
|
|
||||
PATRICIA ANNE BRADEY | Ymddiriedolwr | 20 August 2017 |
|
|
||||
JULIE ANNE TEDDER | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
DAVID CRAIG LITTLE | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
PETER GEORGE HOWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA CUSHING | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.