ymddiriedolwyr BEULAH BAPTIST CHURCH, BUCKHURST ROAD, BEXHILL-ON-SEA, EAST SUSSEX, TN40 1QA
Rhif yr elusen: 1126480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sharon Feakins | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Adam Vernon Pannell | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Ian Howell | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Amanda Pragnell | Ymddiriedolwr | 20 January 2021 |
|
|
||||
Bryan Henley | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Anna Cole | Ymddiriedolwr | 16 January 2019 |
|
|
||||
Paul Hellyer | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Erika James | Ymddiriedolwr | 30 December 2014 |
|
|
||||
Rev David Lockwood | Ymddiriedolwr | 21 May 2014 |
|
|
||||
PAT REIGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.