ymddiriedolwyr RCCG RESTORATION CHAPEL
Rhif yr elusen: 1142153
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pastor Vincent Opeoluwa Dina | Cadeirydd | 10 March 2018 |
|
|
||||
Oladele Abiodun Balogun | Ymddiriedolwr | 30 May 2023 |
|
|
||||
Dr Akinlolu Richard Ladokun Pastor | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|||||
Esther Ibukunoluwa Adesina | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Benjamin Aribisala | Ymddiriedolwr | 16 December 2018 |
|
|
||||
Comfort Dina BSC | Ymddiriedolwr | 04 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.