Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASICAL PARISH OF HIGHFIELD, SOUTHAMPTON
Rhif yr elusen: 1131770
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £599.73k | £653.25k | £612.23k | £550.01k | £528.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £657.40k | £723.54k | £615.21k | £501.87k | £592.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £508.22k | £540.07k | £517.52k | £497.98k | £430.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £85.48k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £73.15k | £94.91k | £40.96k | £42.26k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £397 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.36k | £18.27k | £17.36k | £14.77k | £12.05k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £36.39k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £38 | £5.00k | £5.50k | £1.00k | £5.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £657.40k | £719.61k | £579.00k | £478.49k | £562.96k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £3.93k | £36.22k | £23.38k | £29.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.78k | £4.90k | £4.80k | £4.41k | £5.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £195.92k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £3.93k | £3.84k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.