ymddiriedolwyr SEVERN VINEYARD
Rhif yr elusen: 1130698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Keith Cecil Gazzard | Cadeirydd | 28 March 2023 |
|
|
||||
Barbara Sifuniso Likulunga | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Claire Lynch | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Gregory Allan Nixon | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
Philip Howells | Ymddiriedolwr | 08 March 2016 |
|
|
||||
Owen Robert Lynch | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.