ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BRINSWORTH ST ANDREW WITH CATCLIFFE ST MARY, TREETON ST HELEN AND TINSLEY ST LAWRENCE
Rhif yr elusen: 1131641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Arthur Vickers | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Vanessa Sibanda | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Rev Deborah Coyne | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Sally Dunkley | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Caryl Collier | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Sarah Lesley Clayton | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Julie Elizabeth Read | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
David Smith | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Denise Teal | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Nicola Short | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Iris Gahegan | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Pamela Gregory | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Claire Marie Peats | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Denise Cryer | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Christopher Norton | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Rev Philip Leslie Barringer Revd | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
LINDA READ | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD EDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.