ymddiriedolwyr THE DACAPO MUSIC FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1136051
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Spreadbury | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
Sripriya Sreedher | Ymddiriedolwr | 19 December 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Nell Norman | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Rebecca Muenger | Ymddiriedolwr | 30 August 2021 |
|
|
||||
Jonathan McClelland | Ymddiriedolwr | 06 December 2019 |
|
|
||||
MONICA HEALY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.