Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WHITSTABLE
Rhif yr elusen: 1134171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £826.90k | £825.91k | £818.67k | £620.95k | £593.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £965.73k | £831.51k | £633.98k | £632.68k | £635.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £552.27k | £599.89k | £709.98k | £479.13k | £437.21k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £39.07k | £25.82k | £4.46k | £21.30k | £19.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £213.42k | £182.56k | £70.33k | £83.90k | £123.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.56k | £5.68k | £6.00k | £5.27k | £7.06k | |
|
Incwm - Arall | £17.58k | £11.95k | £27.91k | £31.35k | £5.56k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £128.33k | £104.97k | £289.90k | £289.90k | £43.12k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £929.69k | £798.37k | £594.15k | £588.47k | £608.98k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.30k | £3.30k | £3.52k | £4.41k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £36.04k | £33.15k | £39.83k | £44.22k | £26.41k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.