Hanes ariannol ALRAHMAN MOSQUE AND CULTURAL CENTRE LTD
Rhif yr elusen: 1137195
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.19k | £13.95k | £19.25k | £9.58k | £13.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.20k | £22.68k | £9.00k | £10.15k | £13.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.