ymddiriedolwyr CARMEL MAR THOMA CHURCH,LIVERPOOL
Rhif yr elusen: 1137808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr NISHANTH BABU MATHEW | Ymddiriedolwr | 20 February 2021 |
|
|
||||
DR JEENA BINU MATHEW | Ymddiriedolwr | 20 February 2021 |
|
|
||||
ALEYAMMA SURESH GEORGE | Ymddiriedolwr | 20 February 2021 |
|
|
||||
SHERLY VARUGHESE | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
THOMAS EDAYADIYIL VARGHESE | Ymddiriedolwr | 22 February 2020 |
|
|
||||
Elcy varughese | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Philip VARUGHESE | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
MOBY MATHEW | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Dr v s varughese | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|
||||
ASISH VARGHESE | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
BINU THOMAS | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
SURESH CHERIYAN GEORGE | Ymddiriedolwr | 29 October 2018 |
|
|
||||
Raji john | Ymddiriedolwr | 28 October 2018 |
|
|
||||
V S VARGHESE | Ymddiriedolwr | 20 February 2018 |
|
|
||||
PRAKASH PHILIP | Ymddiriedolwr | 21 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.