ymddiriedolwyr DINGLEY FAMILY AND SPECIALIST EARLY YEARS CENTRES
Rhif yr elusen: 1137609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Russell Ashley Fowler | Cadeirydd | 26 November 2020 |
|
|
||||
Marwa Farouq Ali Alhefnawi | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Andrew Logie | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||
Sarah Clarke | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Emma Kemp | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
James Laidlaw | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Cheryl Warren | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Charlotte Roles | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Helen Elizabeth Williams | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Masako Eguchi-Bacon | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.