Hanes ariannol POLICE FIREARMS OFFICERS ASSOCIATION LTD
Rhif yr elusen: 1139247
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £454.47k | £535.50k | £513.70k | £599.15k | £617.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £434.71k | £449.66k | £493.33k | £686.07k | £692.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | N/A | £88 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £505.90k | £507.94k | £598.12k | £604.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £1.18k | £1.23k | £858 | £11.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.42k | £781 | £79 | £1.47k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £25.00k | £3.74k | £88 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £598.12k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £444.24k | £493.33k | £495.83k | £652.86k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £5.43k | £0 | £0 | £35.23k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £11.71k | £5.15k | £0 | £40.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £190.24k | £4.76k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.