Hanes ariannol UNIVERSITY OF BRISTOL STUDENTS' UNION
Rhif yr elusen: 1139656
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.13m | £5.12m | £3.87m | £6.06m | £6.68m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.04m | £4.87m | £3.73m | £5.91m | £6.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £200 | £1.05k | £300 | £535 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £78.57k | £16.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.37m | £2.64m | £2.68m | £3.12m | £3.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £93.72k | £81.24k | £0 | £0 | £127.89k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.65m | £2.34m | £1.19m | £2.94m | £3.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.44k | £7.95k | £4.23k | £4.91k | £12.36k | |
|
Incwm - Arall | £6.93k | £53.68k | £1.05k | £58 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.98m | £4.80m | £3.73m | £5.91m | £6.34m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.14k | £22.28k | £31.93k | £35.05k | £43.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £65.43k | £62.54k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.