Hanes ariannol AGE CONCERN EAST SUSSEX
Rhif yr elusen: 1139470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.25m | £2.17m | £2.21m | £2.21m | £2.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.47m | £2.55m | £1.90m | £1.96m | £2.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £200.45k | £191.98k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £157.33k | £69.73k | £78.48k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £150.00k | £201.20k | £1.28m | £469.46k | £726.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.27m | £940.83k | £326.13k | £972.13k | £1.03m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £818.86k | £775.76k | £479.40k | £581.73k | £666.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.70k | £2.53k | £1.37k | £96 | £4.59k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £245.76k | £124.63k | £186.91k | £344.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £90.14k | £131.30k | £56.60k | £139.27k | £112.34k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.31m | £1.06m | £887.32k | £1.47m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.20m | £1.24m | £827.87k | £1.07m | £1.22m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £31.81k | £32.40k | £29.57k | £33.50k | £31.48k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £18.39k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.