ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS OF THE DENBIGHSHIRE INFIRMARY
Rhif yr elusen: 501393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVA EDWARDS | Cadeirydd | 01 March 2017 |
|
|
||||
Geraint Parry Lloyd | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
Janet Helen Smith | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Ann Jones | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Gwenfyl Rhian Lloyd | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||
Mrs Liz Parry | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Joyce Frances Jones | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Menna Jones | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Mr R Gwynn Parry | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Julie Thomas | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
Joyce Jones | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
HEATHER ROSEMARY JONES | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||
JEAN JONES | Ymddiriedolwr | 30 August 2016 |
|
|
||||
MRS MARGT MADOC JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.