ymddiriedolwyr NORFOLK SCHOOLS SAILING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1142627
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Goff | Cadeirydd | 17 November 2013 |
|
|
||||
Trevor Harrison | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Timothy Percival | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|
||||
Samuel Archer | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Deborah Jennings | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||
SUE ELIZABETH HEAD | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
||||
PAUL TIMOTHY BONHAM | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
||||
PAUL MITCHELMORE | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
||||
JEREMY ROBERT MILLS | Ymddiriedolwr | 28 June 2011 |
|
|
||||
RUTH ELIZABETH BONHAM | Ymddiriedolwr | 21 March 2011 |
|
|
||||
NEIL THURLOW | Ymddiriedolwr | 21 March 2011 |
|
|
||||
MARTIN DAVID ALAN KING | Ymddiriedolwr | 21 March 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.