Hanes ariannol SPUC EDUCATION AND RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 1143342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £216.33k | £550.80k | £420.03k | £572.59k | £233.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £291.61k | £453.71k | £481.59k | £407.13k | £252.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.87k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £464.60k | N/A | £496.98k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £6.66k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | £2.78k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £59.54k | N/A | £72.84k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £20.00k | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £308.01k | N/A | £327.48k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £435.15k | N/A | £377.26k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £18.56k | N/A | £29.87k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £35.47k | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £243.78k | N/A | £151.72k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £23.76k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.