Hanes ariannol HOPSCOTCH CARE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1143199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (87 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.88k | £27.02k | £25.00k | £28.58k | £49.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.75k | £26.75k | £25.32k | £28.43k | £48.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.