ymddiriedolwyr BRITISH SOCIETY OF UROGYNAECOLOGY
Rhif yr elusen: 1143157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashish Pradhan | Cadeirydd | 13 November 2015 |
|
|
||||
Dr Ivilina Pandeva | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Bhawana Purwar | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Chendrimada Kaveriappa Madhu | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Dr David Alexander Iles | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
ILIAS GIARENIS | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Dr Kapilmeet Kaur | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Dr Karen Lesley Guerrero | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Azar Khunda | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
Ganesh Thiagamoorthy | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.