ymddiriedolwyr GEORGE HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 1143138
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Sloan | Cadeirydd | 22 February 2019 |
|
|
||||
NICHOLAS ANTHONY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 16 January 2024 |
|
|||||
Kieran Stuart Yates | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Sharon White | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|||||
Andrew Eadsforth | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
John Gerald Hutton | Ymddiriedolwr | 29 September 2021 |
|
|
||||
Vanessa Gahagan | Ymddiriedolwr | 24 February 2021 |
|
|
||||
John Lucas | Ymddiriedolwr | 04 December 2018 |
|
|
||||
David Cartwright-Booth | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.