ymddiriedolwyr THE MASTER AND FELLOWS OF DARWIN COLLEGE IN THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Rhif yr elusen: 1141105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Michael Russell Wheldon Rands | Cadeirydd | 01 October 2020 |
|
|||||
Joshua Bickler | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Pjotr Louis van der Jagt | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
Niamh Hartley | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
Professor Christine van Ruymbeke | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Professor Sara Theresa Baker | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
PROFESSOR ALAN FRANK BLACKWELL | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||
Professor James Benedict Rowe | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
PROFESSOR Fiona Eve Karet | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Professor Russell Paul Cowburn | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|||||
JOHN TANNATT DIX | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
Dr Duncan James Needham | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.