Hanes ariannol BME Cardiff Peace Place
Rhif yr elusen: 1142719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.00k | £9.70k | £14.96k | £15.00k | £14.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.85k | £9.65k | £14.85k | £14.92k | £14.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | N/A | £9.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.