ymddiriedolwyr POSITIVE YOUTH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1145284
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Laird Jack | Cadeirydd | 13 March 2015 |
|
|
||||
John Joseph Kiely | Ymddiriedolwr | 07 March 2022 |
|
|||||
Carl Binns | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
||||
Cory Michael Lee Barrett | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||
Amy Foster | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
VINCENT PATRICK MAYNE | Ymddiriedolwr | 05 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.