Hanes ariannol MARIE COLLINS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1144355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £268.74k | £516.89k | £475.59k | £779.76k | £500.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £260.17k | £351.62k | £482.78k | £450.32k | £489.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £70.31k | £84.74k | £27.44k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £7.98k | N/A | £779.76k | £77.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £8.59k | N/A | £0 | £112.61k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £497.81k | N/A | £0 | £308.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £838 | N/A | £0 | £2.12k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £1.68k | N/A | £0 | £246 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £339.04k | N/A | £0 | £458.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £12.58k | N/A | £15.04k | £30.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £0 | £5.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | £435.28k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.