ymddiriedolwyr CAERSALEM BAPTIST CHURCH, ST MELLONS
Rhif yr elusen: 1145492
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (96 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICK ROWE | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|
||||
JAMES STRACHAN JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 25 January 2017 |
|
|
||||
Jonathan James Williams | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||
Richard Gordon Webster | Ymddiriedolwr | 28 January 2014 |
|
|
||||
GARETH THOMAS | Ymddiriedolwr | 07 November 2010 |
|
|
||||
TONY REES | Ymddiriedolwr | 07 November 2010 |
|
|
||||
DAVID CHRISTOPHER WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 07 October 2010 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.