ymddiriedolwyr ABLE 2 ACHIEVE TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1148173
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Mathew Dietz | Cadeirydd | 22 September 2016 |
|
|
||||
Shane Elliott | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Tracy Chesters | Ymddiriedolwr | 24 March 2023 |
|
|
||||
Rev STEVEN REED | Ymddiriedolwr | 18 February 2022 |
|
|||||
Malcolm Kenneth Gulliver | Ymddiriedolwr | 18 February 2022 |
|
|
||||
Margaret Gulliver | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||
Edward Ruell | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||
RUPERT ELLIOTT | Ymddiriedolwr | 29 March 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.