ymddiriedolwyr DUCHENNE UK
Rhif yr elusen: 1147094
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Krishnan Guru-Murthy | Cadeirydd | 17 June 2019 |
|
|
||||
HARRIET MOYNIHAN | Ymddiriedolwr | 28 February 2023 |
|
|
||||
Peter Richard Michael Williams | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Christopher Harris | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|
||||
Caroline Hazell | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
ANDREW NEBEL | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
|
||||
CECILIA CROSSLEY BA ACA MSc | Ymddiriedolwr | 27 December 2013 |
|
|
||||
NICK CROSSLEY | Ymddiriedolwr | 30 April 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.