Hanes ariannol UPLANDS ENTERPRISE TRUST
Rhif yr elusen: 1148086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.35m | £797.81k | £982.77k | £1.29m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.13m | £980.98k | £969.20k | £1.16m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £574.22k | £904.24k | £362.45k | £1.30m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.63m | £103.48k | £14.03k | £28.82k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £93.73k | £19.04k | £1.87k | £66.69k | £39.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £132.65k | £0 | £0 | £8.62k | £8.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.09m | £778.77k | £979.96k | £1.21m | £1.30m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £28.58k | £0 | £940 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.12m | £980.98k | £969.20k | £1.16m | £1.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.33k | £0 | £0 | £175 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.46k | £0 | £4.65k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £165.45k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.