ymddiriedolwyr THE CONSTRUCTION SECTOR TRANSPARENCY INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1152236
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTIAAN POORTMAN | Cadeirydd | 08 August 2012 |
|
|
||||
James Mwangi | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Kittidej Chantangkul | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Patricia Rincon | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Eyasu Yimer | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Rueben Lifuka | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Oleksii Sobolev | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Claire Schouten | Ymddiriedolwr | 09 April 2022 |
|
|
||||
PETTER MERVYN MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 08 August 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.