Hanes ariannol ACE (ACTION IN CAERAU AND ELY)
Rhif yr elusen: 1150422
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £802.71k | £1.18m | £1.34m | £2.07m | £1.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £625.50k | £848.10k | £1.02m | £1.21m | £1.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £108.70k | £278.96k | £285.65k | £131.58k | £194.30k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £205.39k | £9.63k | £33.26k | £81.73k | £15.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £104.36k | £115.36k | £39.27k | £74.22k | £93.76k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £492.47k | £1.06m | £1.27m | £1.91m | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £502 | £1.46k | £864 | £308 | £1.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £625.50k | £848.10k | £1.02m | £1.21m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £5.00k | £5.06k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £72.55k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.