Hanes ariannol HAMMERSMITH AND FULHAM MENCAP
Rhif yr elusen: 1150840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £1.15m | £806.52k | £969.92k | £1.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.18m | £1.25m | £908.67k | £814.15k | £976.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £648.32k | £340.18k | £219.43k | £592.76k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £231.75k | £168.77k | £241.25k | £164.21k | £222.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £992 | £1.64k | £6.70k | £1.57k | £4.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.23m | £1.15m | £799.82k | £968.35k | £1.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £539 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.18m | £1.25m | £908.67k | £814.15k | £976.43k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.40k | £5.40k | £5.40k | £0 | £6.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £5.76k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.