ymddiriedolwyr SMALL STEPS SFP
Rhif yr elusen: 1150651
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREA SAMUELSON | Cadeirydd | 28 January 2013 |
|
|
||||
Harriet Edwards | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
David Marillat | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Nina Preston-Smith | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Andrew Christopher Richardson | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Charles Lort-Philips | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Eleanor Grace Chadd | Ymddiriedolwr | 20 May 2021 |
|
|
||||
Deborah Challinor | Ymddiriedolwr | 28 January 2021 |
|
|
||||
Rebecca Sarson | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||
Margaret Kelly | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|
||||
Tim Theobalds | Ymddiriedolwr | 28 January 2013 |
|
|||||
JOANNA BROTHERSTONE | Ymddiriedolwr | 28 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.