ymddiriedolwyr AFC WIMBLEDON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1154198
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Gardiner | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
Jane Lonsdale | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Claire Barclay | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Dr Mohan Sekeram | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Michele Marie Little | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|||||
Matt Guest | Ymddiriedolwr | 30 September 2022 |
|
|
||||
Peter Aves | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Jennifer Anne Scott | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Alexander Thomas Mitchell | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
KAREN PECK | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
||||
NIGEL MARCELLUS HIGGS | Ymddiriedolwr | 15 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.