ymddiriedolwyr DENTON HOLME COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1157624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Morris | Cadeirydd | 27 September 2017 |
|
|
||||
Ruth Elizabeth Alcroft | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
lisa Brown | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
CLAIR HANNAH | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|
||||
RUTH ELIZABETH ALCROFT | Ymddiriedolwr | 25 June 2016 |
|
|
||||
IAIN HANNAH | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
CHRISTOPHER SOUTHWARD | Ymddiriedolwr | 01 March 1983 |
|
|
||||
ANN HANNAH | Ymddiriedolwr | 01 March 1974 |
|
|
||||
EMILY BLACKETT | Ymddiriedolwr | 01 March 1974 |
|
|
||||
MALCOLM HANNAH | Ymddiriedolwr | 01 March 1974 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.