Hanes ariannol RAFA KIDZONE LIMITED
Rhif yr elusen: 1154822
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £644.20k | £449.83k | £670.95k | £683.71k | £897.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £665.77k | £461.05k | £617.19k | £704.69k | £839.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £134.35k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £165.29k | £129.51k | £133.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £522 | N/A | £107.50k | £18.05k | £85.22k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.54k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £639.64k | N/A | £563.37k | £665.66k | £812.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £498 | N/A | £78 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £658.77k | N/A | £617.19k | £704.69k | £839.87k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.60k | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.40k | N/A | £0 | £10.15k | £12.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £2.40k | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.