ymddiriedolwyr ASKEW HOUSING TRUST
Rhif yr elusen: 1156162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (100 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazel Bettison | Cadeirydd | 05 December 2013 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Rachel Ann Hudson | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
GRAHAM FERGUSON | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
MICHAEL THOMAS RICHARDSON | Ymddiriedolwr | 07 March 2016 |
|
|
||||
Ian Hunter Hay | Ymddiriedolwr | 25 May 2015 |
|
|
||||
REV ADAM HOOD | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.