ymddiriedolwyr WEST YORKSHIRE 4X4 VOLUNTEERS
Rhif yr elusen: 1155877
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Cartwright | Cadeirydd | 22 January 2014 |
|
|
||||
Olivia Clark | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Neil Procter | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Nigel Wilkinson | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Blayne Riley | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
owen chapman | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Jonathan Howell | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Brian Hackett | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Jason Cartwright | Ymddiriedolwr | 15 October 2017 |
|
|
||||
Adam Perkins | Ymddiriedolwr | 13 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.