ymddiriedolwyr CHARD INDEPENDENT SCHOOL
Rhif yr elusen: 1156059
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonia Louise Poole | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Anna Bettina Lightfoot | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Thomas Harry Moran | Ymddiriedolwr | 21 November 2019 |
|
|
||||
EMMA KATE SHERMAN | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
NEIL BENJAMIN OLIVER MAYFIELD | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
SYLVIE MARIA DARE | Ymddiriedolwr | 17 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.