Hanes ariannol YOUNG PEOPLE AND CHILDREN FIRST
Rhif yr elusen: 1157870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/09/2019 | 29/09/2020 | 29/09/2021 | 29/09/2022 | 29/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £181.57k | £212.39k | £231.05k | £298.71k | £422.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £152.24k | £206.05k | £206.10k | £302.58k | £364.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.71k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.50k | £1.50k | £400 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.