ymddiriedolwyr CIRENCESTER OPPORTUNITY GROUP LIMITED
Rhif yr elusen: 1160184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Traish | Cadeirydd | 30 June 2022 |
|
|
||||
Hugh William Yarrow | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||
Sophie Cecilia Gillanders Langer | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Gaynor Elizabeth Hutton | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
Matthew James Hooper | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Sylwia Duzniak | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
Jane Burr | Ymddiriedolwr | 13 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.