ymddiriedolwyr RED CYPHER
Rhif yr elusen: 1161345
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col Retd. Andrew David Budd MSM | Cadeirydd | 11 September 2019 |
|
|
||||
Maj Patrick Armstrong RHA | Ymddiriedolwr | 08 July 2024 |
|
|
||||
Maj Angela Fewster-Neale RHA | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Major Simon Howe | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
RSM Jamie Forbes | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Michael Webb | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Will Grace | Ymddiriedolwr | 27 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Thorpe | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
David Howells JP | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|||||
YEOMAN WARDER ANDREW SHEDDEN | Ymddiriedolwr | 20 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.