ymddiriedolwyr THE CLAY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1160430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsty Jane Andrew | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Claire Marie Hickey | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
ROSEMARY GREENLEES | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Hugh Williamson SFHEA | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
Catrin Jones | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Sara Williams | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
DEIRDRE FIGUEIREDO | Ymddiriedolwr | 18 July 2019 |
|
|
||||
CLARE TWOMEY | Ymddiriedolwr | 16 December 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.