Hanes ariannol PEACEFUL CHANGE INITIATIVE
Rhif yr elusen: 1162997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.80m | £2.50m | £3.84m | £4.37m | £4.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.73m | £2.71m | £3.61m | £4.40m | £4.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £1.12m | £2.86m | £3.15m | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.41m | £111.05k | N/A | N/A | £3.31m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.76m | £2.46m | £3.80m | £4.33m | £4.49m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £35.75k | £42.49k | £39.79k | £45.25k | £22.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.73m | £2.71m | £3.61m | £4.38m | £4.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £6.40k | £20.15k | £877 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.95k | £9.41k | £8.95k | £11.04k | £11.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £295.20k | £199.53k | £187.21k | £203.53k | £321.24k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.