ymddiriedolwyr HEAD2HEAD THEATRE
Rhif yr elusen: 1161873
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver James Clarke | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Demetria Brigida Catalina O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Akbar Khurshid Khan | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Nicholas David Jones | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
ANTHONY JOHN EDWARD SCHOLEFIELD MA OXON | Ymddiriedolwr | 10 January 2022 |
|
|
||||
Grace Elizabeth Evans | Ymddiriedolwr | 21 May 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.